Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Vedtægter | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Blegen 9, 8940 Randers SV (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Bibranche: Landskabspleje (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-04 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Kontaktoplysninger: pia@solvangvask.dk (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Legale ejere: Louisa Rothmann Nielsen (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Navne: Solvang Have og Viceværtservice ApS (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Reelle ejere: Louisa Rothmann Nielsen (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Stiftere: SEM UA Holding ApS (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-02-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-09-01 Statstidende Dekret
Den 2022-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-07-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-02)
Den 2022-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-06-22 fjernes Direktion: Louisa Rothmann Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-04-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-28 tilføjes Bibranche: Landskabspleje (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-01-27 fjernes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-28 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-01-27 fjernes Hovedbranche: Erhvervs- og institutionsvaskerier (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2022-01-26 tilføjes Navne: Solvang Have og Viceværtservice ApS (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-01-25 fjernes Navne: Solvang Vask ApS (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2022-01-26 tilføjes Vedtægter: 2022-01-26 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-10-27 tilføjes Legale ejere: Louisa Rothmann Nielsen (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-10-27 fjernes Legale ejere: Pia Rothmann (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2021-10-27 tilføjes Reelle ejere: Louisa Rothmann Nielsen (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-10-27 fjernes Reelle ejere: Pia Rothmann (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2021-08-31 tilføjes Direktion: Louisa Rothmann Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2021-08-31 fjernes Direktion: Pia Rothmann (direktør) (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegen 9, 8940 Randers SV (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2021-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Blegen 9, 8940 Randers SV (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegen 9, 8940 Randers SV (offentliggjort 2021-07-07)
Den 2021-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Blegen 9, 8940 Randers SV (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-04-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-28 tilføjes Legale ejere: Pia Rothmann (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2020-09-28 fjernes Legale ejere: SEM UA Holding ApS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2020-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegen 9, 8940 Randers SV (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2020-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Blegen 5, 8940 Randers SV (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive vaskeri og vicevært service samt andre efter direktionens skynd beslægtede forretninger (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2020-01-16 tilføjes Kontaktoplysninger: pia@solvangvask.dk (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2020-01-15 fjernes Kontaktoplysninger: pia@moneyworks.dk (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-02 tilføjes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2020-01-02 tilføjes Hovedbranche: Erhvervs- og institutionsvaskerier (offentliggjort 2022-01-31)
Den 2020-01-01 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-02 tilføjes Navne: Solvang Vask ApS (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2020-01-01 fjernes Navne: SEM Production ApS (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-02 tilføjes Vedtægter: 2020-01-02 (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2019-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegen 5, 8940 Randers SV (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Stampenvej 7, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-10-14 tilføjes Kontaktoplysninger: pia@moneyworks.dk (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stampenvej 7, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2019-10-14)
Den 2019-09-04 tilføjes Direktion: Pia Rothmann (direktør) (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2019-09-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med præfabrikation af træhuse og modulbyggeri samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2019-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-04 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2019-09-04 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2019-09-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2019-09-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2019-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2019-09-04 tilføjes Legale ejere: SEM UA Holding ApS (offentliggjort 2020-09-28)
Den 2019-09-04 tilføjes Navne: SEM Production ApS (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-09-04 tilføjes Reelle ejere: Pia Rothmann (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2019-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2019-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2019-09-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2019-09-04 tilføjes Stiftere: SEM UA Holding ApS (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2019-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2019-09-04 tilføjes Vedtægter: 2019-09-04 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2019-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-06-22)