Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Kapital | Vedtægter | ||||
Binavne | Navne | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-28 tilføjes Direktion: Jesper Bahn Damgaard (direktør) (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-12-01 fjernes Direktion: René Lindegaard Klint Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-04 tilføjes Direktion: Christina Holberg Fenger (direktør) (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-04 fjernes Direktion: Jacob Hovmøller Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-06-07 tilføjes Direktion: Eva Andrea Sigurgeirsdottir (direktør) (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-06-07 fjernes Direktion: Marcus Johan Lennart Hansson (direktør) (offentliggjort 2022-06-09)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 tilføjes Vedtægter: 2020-10-28 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-09-29 tilføjes Binavne: Balder Helsingør ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-29 tilføjes Direktion: René Lindegaard Klint Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2020-09-29 fjernes Direktion: Lars Bagnus Staffan Björndahl (direktør) (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-29 tilføjes Navne: Balder Ofeliahaven ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-28 fjernes Navne: Balder Helsingør ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-29 tilføjes Vedtægter: 2020-09-29 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2019-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 1, 5., 1620 København V (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-02 tilføjes Direktion: Lars Bagnus Staffan Björndahl (direktør) (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i fast ejendom samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-02 (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-02 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2019-09-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2019-09-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-02 tilføjes Legale ejere: BALDER DANMARK A/S (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-02 tilføjes Navne: Balder Helsingør ApS (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-09-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-02 tilføjes Stiftere: BALDER DANMARK A/S (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-02 tilføjes Vedtægter: 2019-09-02 (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-09-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-04)