Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-10-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2023-10-30 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2022-11-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-11 tilføjes Legale ejere: M Grant Holding ApS, W Grant Holding ApS (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2021-03-11 fjernes Legale ejere: Mogens Georg Grant, Winnie Connie Grant (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirstinehøj 40, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Guldregn Alle 5, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-09-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldregn Alle 5, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-09-13)
Den 2019-06-14 tilføjes Direktion: Mogens Georg Grant (direktør) (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-06-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-10-01 (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-06-14 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-06-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-06-14 tilføjes Legale ejere: Mogens Georg Grant, Winnie Connie Grant (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2019-06-14 tilføjes Navne: Georg Hansen Ejendomme ApS (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-06-14 tilføjes Reelle ejere: Mogens Georg Grant, Winnie Connie Grant (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-06-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-06-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-06-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2019-06-14 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-06)
Den 2019-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-06-14 tilføjes Vedtægter: 2019-06-14 (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-06-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-04)
Den 2019-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-04)