Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2024-06-28 tilføjes Vedtægter: 2024-06-28 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2019-09-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Emerald Garden Invest ApS. (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Supply Partner ApS. (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-10-30 sletter virksomheden Ejerskaber: WOODEN SPOON ApS. (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2020-08-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ROS&CO ApS. (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2023-08-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sanmartin´s Gourmet ApS. (offentliggjort 2023-08-04)
Den 2023-12-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WOODEN SPOON ApS. (offentliggjort 2024-01-04)
Den 2024-01-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Clausen Delikatesser ApS. (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 340, 1. th., 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 340, 1. th., 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 340, 1. th., 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-30)
Den 2023-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 340, 1. th., 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 340, 1. th., 2840 Holte (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftebakken 15, 1., 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftebakken 15, 1., 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-04-05)
Den 2020-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Mortonsvej 6, 1. th., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2019-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mortonsvej 6, 1. th., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2019-09-02 tilføjes Direktion: Martin Bruun Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-02 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2019-09-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2019-09-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-02 tilføjes Legale ejere: Martin Bruun Larsen (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-02 tilføjes Navne: Flores Forum ApS (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-02 tilføjes Reelle ejere: Martin Bruun Larsen (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-02 tilføjes Stiftere: Martin Bruun Larsen (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-02 tilføjes Vedtægter: 2019-09-02 (offentliggjort 2024-06-28)
Den 2019-09-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-03)