Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 39, 1058 København K (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 40, 3. th., 1264 København K (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2020-05-11 sletter virksomheden Ejerskaber: IDCV CPH CU K/S. (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2020-10-20 sletter virksomheden Ejerskaber: IDCV SPV CKU K/S. (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2020-12-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IDCV CPH CU K/S. (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2021-01-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IDCV SPV CKU K/S. (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2021-02-15 sletter virksomheden Ejerskaber: IDC FoF I K/S. (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2021-05-05 sletter virksomheden Ejerskaber: IDCV BH SPV K/S. (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2021-05-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IDCV FUEL FF Direct LB K/S. (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2021-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: IDCV SPV CKU II K/S. (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2021-11-11 sletter virksomheden Ejerskaber: IDCV TS II K/S. (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2021-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IDCV FUEL GLOBAL FTG K/S. (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2021-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: IDCV FUEL FTG LB K/S. (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-04-16 sletter virksomheden Ejerskaber: IDCV Fuel Merqueo K/S. (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: IDCV Fuel Merqueo K/S. (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-12-27 sletter virksomheden Ejerskaber: IDCV Fuel Merqueo K/S. (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2022-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IDCV SPV CKU II K/S. (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IDCV TS II K/S. (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2023-12-22 tilføjes Legale ejere: Hounslow International Inc (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2023-12-21 fjernes Legale ejere: Hounslow International Inc (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2023-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 40, 3. th., 1264 København K (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2023-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Oslo Plads 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-31 tilføjes Legale ejere: IDC Europe Investment LP (offentliggjort 2023-07-04)
Den 2022-08-30 fjernes Legale ejere: IDC Europe Investment LP (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oslo Plads 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2022-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Oslo Plads 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-03-14 tilføjes Legale ejere: IDC Overseas Ltd (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-03-13 fjernes Legale ejere: IDC Overseas Ltd (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-02-09 tilføjes Vedtægter: 2022-02-09 (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2022-02-09 fjernes Bestyrelse: Michael Skovbo Bühlmann (formand) (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: A.F. International Corp., Whitebay International Equities Inc. (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2021-12-30 tilføjes Legale ejere: IDC Overseas Ltd (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2021-12-29 fjernes Legale ejere: IDC Overseas Ltd (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2021-09-08 fjernes Legale ejere: EMSA Holdings Corp (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-10 tilføjes Legale ejere: Hounslow International Inc (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2021-08-02 tilføjes Legale ejere: IDC Europe Investment LP (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2021-08-01 fjernes Legale ejere: IDC Europe Investment LP (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oslo Plads 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2021-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 4, 1550 København V (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2020-11-09 tilføjes Vedtægter: 2020-11-09 (offentliggjort 2022-04-11)
Den 2020-11-06 fjernes Reelle ejere: Jorge Miguel Fernández Bianchi (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-02 tilføjes Legale ejere: IDC Europe Investment LP, EMSA Holdings Corp, IDC Overseas Ltd, A.F. International Corp., Whitebay International Equities Inc., Fuel Venture Capital Fund I, LP (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2020-11-01 fjernes Legale ejere: IDC Overseas Ltd (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2019-12-18 tilføjes Bestyrelse: Michael Skovbo Bühlmann (formand) (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2019-12-13 tilføjes Vedtægter: 2019-12-13 (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2019-10-09 tilføjes Vedtægter: 2019-10-09 (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 4, 1550 København V (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2019-08-29 tilføjes Direktion: IDC RP 2019 ApS (direktør) (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er at generere afkast på kommanditselskabets kapital ved at foretage investeringer i unoterede kapitalandele (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-29 (offentliggjort 2019-12-13)
Den 2019-08-29 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Interessenter: IDC RP 2019 ApS (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Legale ejere: IDC Overseas Ltd (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2019-08-29 tilføjes Navne: Copenhagen VC Fund I K/S (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Reelle ejere: Jorge Miguel Fernández Bianchi (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2019-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Vedtægter: 2019-08-29 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-02)