Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Kontaktoplysninger | Virksomhedsstatus | ||||
Formål | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-01-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adilsvej 9, kl. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariendalsvej 52, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2023-01-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-13 tilføjes Direktion: Tino Segebrecht (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-10-13 fjernes Direktion: Simon Storm Segebrecht (direktør) (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-13 tilføjes Legale ejere: Tino Segebrecht (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-13 fjernes Legale ejere: Simon Storm Segebrecht (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-13 tilføjes Reelle ejere: Tino Segebrecht (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-10-13 fjernes Reelle ejere: Simon Storm Segebrecht (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-05 tilføjes Legale ejere: Simon Storm Segebrecht (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2019-09-01 tilføjes Direktion: Simon Storm Segebrecht (direktør) (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2019-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-01 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: tino46@hotmail.dk (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-01 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-01 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariendalsvej 52, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-09-20)
Den 2019-08-29 tilføjes Formål: virksomheden formål er salg og montering af vvs-udstyr (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Navne: CODA VVS & ALT TIL BAD ApS (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Reelle ejere: Simon Storm Segebrecht (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2019-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Stiftere: Simon Storm Segebrecht (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Tegningsregel: virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Vedtægter: 2019-08-29 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-02)