Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Marius Helmer Larsen(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Marius Helmer Larsen | 15.09.2021 | L.I. Brandes Alle 16, 1956 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Pirpur Holding ApS | 40752579 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
RED INVEST ApS | 28672691 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
20.09.2021 | 0,00 (km) | L.I. Brandes Alle 16, 1956 Frederiksberg C | L.I. Brandes Alle 16, 1956 Frederiksberg C |
Pirpur Holding ApS. |
Sidst opdateret den 02.09.2019 og angivet som gældende fra 28.08.2019 (1848 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Piron Invest ApS | 39655160 |
PIROT HOLDING ApS | 32765661 |
Pirouette | 41873744 |
Piro v/ Klaus Berggreen | 25787579 |
Pirpur Holding ApS | 40752579 |
PIRR IVS | 37655945 |
PIR TRANSPORT v/ POPA SORIN | 42053082 |
Pi Rådgivning Aps | 38315005 |
Pisa | 42054305 |
PISA Consulting and Investment ApS | 42207861 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Marius Helmer Larsen(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Marius Helmer Larsen(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 2 | 1 | 4 |
Pct. | 13 % | 25 % | 13 % | 50 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |