Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Ejerskaber | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-26 tilføjes Vedtægter: 2022-11-26 (offentliggjort 2022-11-26)
Den 2019-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bang & Holmgaard ApS. (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2022-08-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-09-30 (offentliggjort 2022-11-26)
Den 2022-02-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-02-01 (offentliggjort 2022-11-26)
Den 2022-02-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-11-26)
Den 2022-02-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-11-26)
Den 2022-01-31 fjernes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2022-11-26)
Den 2022-01-31 fjernes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2022-11-26)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalstrøget 16, 9240 Nibe (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 tilføjes Direktion: Rasmus Holmgaard Berthelsen (direktør) (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 tilføjes Formål: Virksomheden formål er at eje andre selskaber (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-01-31 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-02 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 tilføjes Legale ejere: Rasmus Holmgaard Berthelsen (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 tilføjes Navne: Holmgaard Berthelsen Holding ApS (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Holmgaard Berthelsen (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 tilføjes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2022-11-26)
Den 2019-09-02 tilføjes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2022-11-26)
Den 2019-09-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 tilføjes Stiftere: Rasmus Holmgaard Berthelsen (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Rasmus Holmgaard Berthelsen. (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 tilføjes Vedtægter: 2019-09-02 (offentliggjort 2022-11-26)
Den 2019-09-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-02)