Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Teis Werring Bruun | 30.09.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Stephan Welna | 29.08.2019 | 30.09.2019 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Johan Jebsen | 18.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Frank Troelsen | 02.01.2024 | formand |
Teis Werring Bruun | 30.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anni Emilia Karoliina Tuulos | 08.11.2023 | 18.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Camilla Skiffard Christensen | 15.02.2023 | 08.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Amelie Caroline Micaela Söderberg | 30.09.2019 | 02.01.2024 | formand |
Eva Astrid Cecilia Nytorp | 30.09.2019 | 15.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Martin Stephan Welna | 29.08.2019 | 06.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Christopher Ludt Parmo | 29.08.2019 | 30.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jonas Erik Oscar Rydén | 29.08.2019 | 30.09.2019 | formand |