Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Binavne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 tilføjes Legale ejere: Birgitte Lyngsdal (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-14 fjernes Legale ejere: Frederik Karzmieski Lyngsdal (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-14 tilføjes Reelle ejere: Birgitte Lyngsdal (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-14 fjernes Reelle ejere: Frederik Karzmieski Lyngsdal (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-19 tilføjes Direktion: Birgitte Lyngsdal (direktør) (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-11-19 fjernes Direktion: Frederik Karzmieski Lyngsdal (direktør) (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2021-10-30 tilføjes Bibranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2021-10-30)
Den 2021-10-30 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2021-10-30)
Den 2021-10-29 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2021-10-30)
Den 2021-07-11 tilføjes Binavne: Lyngsdal Montage ApS (offentliggjort 2021-07-11)
Den 2021-06-29 tilføjes Vedtægter: 2021-06-29 (offentliggjort 2021-07-11)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusstræde 15, 8900 Randers C (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-26 tilføjes Bibranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-26 tilføjes Binavne: Pejsecentrum ApS (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-26 tilføjes Direktion: Frederik Karzmieski Lyngsdal (direktør) (offentliggjort 2021-11-22)
Den 2019-08-26 tilføjes Formål: Anpartsselskabets formål er at drive detailbutik med salg af brugskunst, gaveartikler og lignende, salg og montering af brændeovne, samt virksomhed i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-26 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-26 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2021-10-30)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-26 tilføjes Kontaktoplysninger: oenskehjoernet@gmail.com (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-26 tilføjes Legale ejere: Frederik Karzmieski Lyngsdal (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2019-08-26 tilføjes Navne: Ønskehjørnet ApS (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-26 tilføjes Reelle ejere: Frederik Karzmieski Lyngsdal (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2019-08-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-26 tilføjes Stiftere: Frederik Karzmieski Lyngsdal (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-26 tilføjes Vedtægter: 2019-08-26 (offentliggjort 2021-07-11)
Den 2019-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-30)