Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2023-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingerslevs Boulevard 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-30 (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-13 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-13 fjernes Legale ejere: TORBEN OTTE ApS, BILUDAN FINANS A/S, NOSCA A/S, Tex Portfolio ApS (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-13 fjernes Navne: Waterfront Invest 2 ApS (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-13 fjernes Reelle ejere: Ivan Nadelmann, Lars Thuesen, Torben Otte Jørgensen (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-13 fjernes Stiftere: Tex Portfolio ApS, TORBEN OTTE ApS, NOSCA A/S, BILUDAN FINANS A/S (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2023-03-25 Statstidende Dekret
Den 2022-12-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-03-27)
Den 2022-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Direktion: Jens Bjerre Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingerslevs Boulevard 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2019-08-30 tilføjes Direktion: Jens Bjerre Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2019-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for et amerikansk datterselskab, som investerer i energiindvinding i USA via working interests. (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2019-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2019-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-30 (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2019-08-30 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2019-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 42.000,00 (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2019-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2019-08-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2019-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2019-08-30 tilføjes Legale ejere: TORBEN OTTE ApS, BILUDAN FINANS A/S, NOSCA A/S, Tex Portfolio ApS (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2019-08-30 tilføjes Navne: Waterfront Invest 2 ApS (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2019-08-30 tilføjes Reelle ejere: Ivan Nadelmann, Lars Thuesen, Torben Otte Jørgensen (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2019-08-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2019-08-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2019-08-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2019-08-30 tilføjes Stiftere: Tex Portfolio ApS, TORBEN OTTE ApS, NOSCA A/S, BILUDAN FINANS A/S (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2019-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2019-08-30 tilføjes Vedtægter: 2019-08-30 (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2019-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2019-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-22)