Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Zentimum ApS. (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erasmusvej 4, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 tilføjes Direktion: Torben Poulsen (direktør) (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at virke som holdingselskab samt formueadministration herunder investering i ejendomme og værdipapirer og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-29 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 tilføjes Navne: T-H Invest ApS (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 tilføjes Reelle ejere: Torben Poulsen (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 tilføjes Stiftere: Torben Poulsen (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 tilføjes Vedtægter: 2019-08-29 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-30)