Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-06 tilføjes Navne: H&S Group ApS (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-05 fjernes Navne: Uffe Klinkby Holding ApS (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2023-11-06 tilføjes Vedtægter: 2023-11-06 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2019-08-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Have og Skov A/S. (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2023-02-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-05-24)
Den 2022-05-23 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-05-23 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-05-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2022-01-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlbyvej 2, 5500 Middelfart (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-22 tilføjes Direktion: Uffe Kryger Maegaard Klinkby (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-22 tilføjes Formål: selskabets formål er at drive investerings og holdingvirksomhed (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-22 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-06-07)
Den 2019-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-22 tilføjes Legale ejere: Uffe Kryger Maegaard Klinkby (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-22 tilføjes Navne: Uffe Klinkby Holding ApS (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2019-08-22 tilføjes Reelle ejere: Uffe Kryger Maegaard Klinkby (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-22 tilføjes Stiftere: Uffe Kryger Maegaard Klinkby (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-22 tilføjes Vedtægter: 2019-08-22 (offentliggjort 2023-11-08)
Den 2019-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-29)