Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kontaktoplysninger | Hjemmeside | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 48, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2019-08-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HEYMATE ApS. (offentliggjort 2019-09-16)
Den 2020-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ADMILL ApS. (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-02-19 sletter virksomheden Ejerskaber: HEY FORSIKRINGSFORMIDLING ApS. (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2020-02-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Vores Digital ApS. (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Vores Digital ApS. (offentliggjort 2021-11-09)
Den 2020-08-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Bazoom Group ApS. (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-08-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Bazoom Group ApS. (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2020-10-28 sletter virksomheden Ejerskaber: HEYMEDIA ApS. (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2020-11-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Sindri ApS. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2021-02-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bilhandel ApS. (offentliggjort 2022-09-13)
Den 2021-06-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Bazoom Group ApS. (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2021-10-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vores Digital ApS. (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2022-06-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Pinploy ApS. (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-09-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Livet i Pakhus 77 ApS. (offentliggjort 2022-09-22)
Den 2022-12-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bazoom Group ApS. (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2023-01-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Sindri ApS. (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sindri ApS. (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-02-06 sletter virksomheden Ejerskaber: AdBuddy ApS. (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-06-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Heylab ApS. (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2024-02-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Livet i Byen Holding A/S. (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-03-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 48, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 48, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 48, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-03-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-13 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 48, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 48, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-02-22 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@heymate.dk (offentliggjort 2020-02-22)
Den 2019-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 48, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostergade 56, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-08-29 tilføjes Hjemmeside: www.heymate.dk (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostergade 56, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-08-26 tilføjes Direktion: Christoffer Hübertz Christensen (direktør) (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter smat udøve anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-26 tilføjes Legale ejere: KENNETH ANDERSEN HOLDING ApS, WeDo Marketing ApS (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2019-08-26 tilføjes Navne: HEYMATE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-26 tilføjes Reelle ejere: Karsten Kenneth Andersen, Christoffer Hübertz Christensen (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2019-08-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2019-08-26 tilføjes Stiftere: WeDo Marketing ApS, KENNETH ANDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-26 tilføjes Vedtægter: 2019-08-26 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-29)
Den 2019-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-29)