Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Vedtægter | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-04 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Hovedgade 1, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 45, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-13 tilføjes Kontaktoplysninger: tristan@francisfamilyfund.com (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-12 fjernes Kontaktoplysninger: per.lundahl@dk.gt.com (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-03-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-21 tilføjes Legale ejere: TTF Holding ApS (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2022-02-17 tilføjes Vedtægter: 2022-02-17 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2022-02-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: Tristan Thorvald Francis (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 45, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2020-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbogårds Allé 8, 2500 Valby (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2020-08-25 tilføjes Kontaktoplysninger: per.lundahl@dk.gt.com (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2019-10-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbogårds Allé 8, 2500 Valby (offentliggjort 2020-08-25)
Den 2019-08-27 tilføjes Direktion: Nicholas Peter Francis (direktør) (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed inden for handel, udvikling og service inden for bilindustrien samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-27 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-27 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-27 tilføjes Legale ejere: Tristan Thorvald Francis, NPF TECHNOLOGIES ApS (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2019-08-27 tilføjes Navne: Francis Automotive ApS (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-27 tilføjes Reelle ejere: Nicholas Peter Francis, Tristan Thorvald Francis (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2019-08-27 tilføjes Stiftere: Tristan Thorvald Francis, NPF TECHNOLOGIES ApS (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-27 tilføjes Vedtægter: 2019-08-27 (offentliggjort 2022-02-21)
Den 2019-08-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-28)