Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | Revision fravalgt | ||||
Revisor | xbrl | Binavne | Formål | ||||
Vedtægter | Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-08-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Direktion: Maria Louise Simonsen Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-07-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-11 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-06 tilføjes Binavne: Børns Tarv ApS (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive cafe virksomhed samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed, samt rådgivning indenfor samværsforhold og anden familiemæssig rådgivning. (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-10-05 tilføjes Vedtægter: 2020-10-05 (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2019-10-21 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-10-21 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-10-20 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkegade 1, 1113 København K (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-22 tilføjes Direktion: Maria Louise Simonsen Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2019-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive cafe virksomhed samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2019-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-22 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-22 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2019-11-01)
Den 2019-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-22 tilføjes Legale ejere: Maria Louise Simonsen Jensen (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-22 tilføjes Navne: Room Cafe ApS (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-22 tilføjes Reelle ejere: Maria Louise Simonsen Jensen (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2019-08-22 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-07-19)
Den 2019-08-22 tilføjes Stiftere: Maria Louise Simonsen Jensen (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2019-08-22 tilføjes Vedtægter: 2019-08-22 (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2019-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)