Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2019-08-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCALA BIOGRAFEN SVENDBORG ApS. (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2022-01-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MEGASCOPE A/S. (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-12 tilføjes Revisor: N.G. CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-05-12 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-01-17 tilføjes Vedtægter: 2023-01-17 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centrumpladsen 2, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Centrumpladsen 2, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centrumpladsen 2, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2019-08-20 tilføjes Direktion: Søren Dyre (direktør) (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 tilføjes Formål: Selskabet har til formål at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-20 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 tilføjes Legale ejere: S. DYRE HOLDING ApS, L. DYRE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 tilføjes Navne: Noldus ApS (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 tilføjes Reelle ejere: Søren Dyre, Louise Dyre Friis (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2019-08-20 tilføjes Stiftere: S. DYRE HOLDING ApS, L. DYRE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i fællesskab. (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 tilføjes Vedtægter: 2019-08-20 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2019-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-28)