Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-06-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2019-09-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Torvet 6 Herning A/S. (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2020-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Frølundparken A/S. (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2020-07-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nordskrænten ApS. (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2021-03-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lindebakken ApS. (offentliggjort 2021-04-06)
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-05-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2020-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tangsvej 5, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Tangsvej 5, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2019-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tangsvej 5, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2019-08-26 tilføjes Bibranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Direktion: Preben Holm (direktør) (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at besidde kapitalandele, udøve rådgivning og administration, samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-26 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Legale ejere: Preben Holm (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Navne: PH Consulting, Ringkøbing ApS (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Reelle ejere: Preben Holm (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2019-08-26 tilføjes Stiftere: Preben Holm (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Vedtægter: 2019-08-26 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-28)