Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Bestyrelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Månedsbeskæftigelse | Binavne | ||||
Navne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-10-02 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-31 fjernes Bestyrelse: Helge Andreas Busk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-28 fjernes Bestyrelse: Kenny Voss (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-09-30 tilføjes Legale ejere: DANA VINDUER A/S (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-09-30 fjernes Legale ejere: SKJOLDBJERGVEJ INVEST A/S (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-09-29 fjernes Legale ejere: DANA VINDUER A/S (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-09-30 tilføjes Reelle ejere: Kristian Orluff, Helle Orluff (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-09-30 fjernes Reelle ejere: Arne Andersen (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-09-29 fjernes Reelle ejere: Kristian Orluff, Helle Orluff (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-05-25 tilføjes Reelle ejere: Kristian Orluff, Helle Orluff (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-05-24 fjernes Reelle ejere: Kristian Orluff, Helle Orluff (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-18 tilføjes Vedtægter: 2021-08-18 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-05-12 tilføjes Reelle ejere: Kristian Orluff, Helle Orluff (offentliggjort 2022-06-10)
Den 2021-02-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2020-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-10-01 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2020-08-24 tilføjes Bestyrelse: Helge Andreas Busk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2020-08-24 fjernes Bestyrelse: Ole Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 12, 7400 Herning (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 4, 6973 Ørnhøj (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-18 tilføjes Legale ejere: SKJOLDBJERGVEJ INVEST A/S (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2019-09-18 fjernes Legale ejere: JV 2013 A/S (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-09-18 tilføjes Reelle ejere: Arne Andersen (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2019-09-05 tilføjes Binavne: Vidano ApS, Svenska Fönsterbolaget ApS, Norsk Vindueskompagni ApS, JVK Vinduer ApS, Gunsti ApS (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-02 tilføjes Navne: Jydsk Vindueskompagni ApS (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-01 fjernes Navne: JVK 15. august 2019 ApS (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-09-02 tilføjes Vedtægter: 2019-09-02 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2019-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 4, 6973 Ørnhøj (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2019-08-26 tilføjes Bestyrelse: Ole Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-08-26 tilføjes Direktion: Helle Orluff (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er salg af vinduer og døre samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-26 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Hovedbranche: Byggemarkeder og værktøjsmagasiner (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Legale ejere: JV 2013 A/S, DANA VINDUER A/S (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Navne: JVK 15. august 2019 ApS (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2019-08-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2019-08-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2019-08-26 tilføjes Stiftere: JV 2013 A/S, DANA VINDUER A/S (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Vedtægter: 2019-08-26 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-28)