Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Vedtægter | Binavne | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2023-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 76, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-23 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-06 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-06 fjernes Kontaktoplysninger: nicki@na-entreprise.dk (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-06 fjernes Legale ejere: Jimmi Jack Hansson (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-06 fjernes Navne: NAS ApS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-06 fjernes Reelle ejere: Jimmi Jack Hansson (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-06 fjernes Stiftere: Kim Morten Hansen (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2022-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2022-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-25)
Den 2022-06-23 Statstidende Dekret
Den 2022-04-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-06-25)
Den 2022-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-06-25)
Den 2022-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-11-18 fjernes Direktion: Jimmi Jack Hansson (direktør) (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-06-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-02-23 tilføjes Legale ejere: Jimmi Jack Hansson (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2021-02-23 fjernes Legale ejere: Nicki Arnoldi Sønder (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-02-23 tilføjes Reelle ejere: Jimmi Jack Hansson (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2021-02-23 fjernes Reelle ejere: Nicki Arnoldi Sønder (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-01-29 tilføjes Direktion: Jimmi Jack Hansson (direktør) (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2020-12-31 fjernes Direktion: Nicki Arnoldi Sønder (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taastrup Hovedgade 76, 2630 Taastrup (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2020-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 124, st. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-06-19 tilføjes Legale ejere: Nicki Arnoldi Sønder (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-06-19 fjernes Legale ejere: Kim Morten Hansen (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-04-01 tilføjes Navne: NAS ApS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2020-04-01 tilføjes Vedtægter: 2020-04-01 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2020-03-31 fjernes Binavne: Ren-bilpleje.dk ApS (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-03-31 fjernes Navne: Ren-bilpleje ApS (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 124, st. tv., 2450 København SV (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Stubbeled 3, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-23 tilføjes Kontaktoplysninger: nicki@na-entreprise.dk (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2020-03-22 fjernes Kontaktoplysninger: Kimmortenhansen@gmail.com (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-01 tilføjes Direktion: Nicki Arnoldi Sønder (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-03-01 fjernes Direktion: Kim Morten Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-03-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2020-03-01 tilføjes Reelle ejere: Nicki Arnoldi Sønder (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2020-03-01 fjernes Reelle ejere: Kim Morten Hansen (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2020-02-29 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stubbeled 3, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Binavne: Ren-bilpleje.dk ApS (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-08-23 tilføjes Direktion: Kim Morten Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-23 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-08-23 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-08-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: Kimmortenhansen@gmail.com (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Legale ejere: Kim Morten Hansen (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2019-08-23 tilføjes Navne: Ren-bilpleje ApS (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-08-23 tilføjes Reelle ejere: Kim Morten Hansen (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-08-23 tilføjes Stiftere: Kim Morten Hansen (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2019-08-23 tilføjes Vedtægter: 2019-08-23 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2019-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-16)