Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Kai Trolle Holding ApS (CVR 40729534) | NORMAL | 22.08.2019 |
TUE BIRN HOLDING ApS (CVR 32664393) | NORMAL | 22.08.2019 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Kai Trolle Holding ApS (CVR 40729534) | NORMAL | 30.08.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
TUE BIRN HOLDING ApS (CVR 32664393) | 28.12.2021 | 30.08.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Steffen Justinussen Jacquet | 20.11.2020 | 28.12.2021 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
TUE BIRN HOLDING ApS (CVR 32664393) | 20.11.2020 | 27.12.2021 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Kai Trolle Holding ApS (CVR 40729534) | 22.08.2019 | 29.08.2022 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
TUE BIRN HOLDING ApS (CVR 32664393) | 22.08.2019 | 19.11.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |