Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Sortebrovej 12, 5690 Tommerup (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Direktion: Peter Junget Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-26 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Legale ejere: D12 Holding IVS (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Navne: Njord Group ApS (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Reelle ejere: Peter Junget Hansen (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Stiftere: D12 Holding IVS (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-01 tilføjes Legale ejere: D12 Holding IVS (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2020-12-01 fjernes Legale ejere: DKD Holding AS (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Junget Hansen (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2020-12-01 fjernes Reelle ejere: Dag Kåre Ditløv (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-01 fjernes Direktion: Dag Kåre Ditløv (direktør) (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-30 fjernes Legale ejere: D12 Holding IVS (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-30 fjernes Reelle ejere: Peter Junget Hansen (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2019-09-02 tilføjes Direktion: Dag Kåre Ditløv (direktør) (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2019-09-02 tilføjes Legale ejere: DKD Holding AS (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2019-09-02 tilføjes Reelle ejere: Peter Junget Hansen, Dag Kåre Ditløv (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2019-09-01 fjernes Reelle ejere: Peter Junget Hansen (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortebrovej 12, 5690 Tommerup (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-08-26 tilføjes Direktion: Peter Junget Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed i form import og distribution af førstehjælpsudstyr samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-26 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-08-26 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-08-26 tilføjes Legale ejere: D12 Holding IVS (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2019-08-26 tilføjes Navne: Njord Group ApS (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-08-26 tilføjes Reelle ejere: Peter Junget Hansen (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-08-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-08-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-08-26 tilføjes Stiftere: D12 Holding IVS (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-08-26 tilføjes Vedtægter: 2019-08-26 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-15)