Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Papirmester Allé 20, 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2023-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Papirmester Allé 20, 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2019-09-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nørregade 77 ApS. (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Papirmester Allé 20, 5250 Odense SV (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2022-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Papirmester Allé 20, 5250 Odense SV (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Papirmester Allé 20, 5250 Odense SV (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2022-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Papirmester Allé 20, 5250 Odense SV (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Papirmester Allé 20, 5250 Odense SV (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Papirmester Allé 20, 5250 Odense SV (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Papirmester Allé 20, 5250 Odense SV (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 77, 4., 5000 Odense C (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2020-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 77, 4., 5000 Odense C (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2020-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 77, 4., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 77, 4., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-05-19)
Den 2020-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 77, 4., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-08-29 tilføjes Reelle ejere: Malthe Harndahl Feddern, Frederik Harndahl Feddern, Kasper Harndahl Feddern, Robin Feddern (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-28 fjernes Reelle ejere: Robin Feddern (offentliggjort 2019-08-30)
Den 2019-08-26 tilføjes Reelle ejere: Robin Feddern, Robin Feddern (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 77, 4., 5000 Odense C (offentliggjort 2020-03-23)
Den 2019-08-26 tilføjes Direktion: Robin Feddern (direktør) (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og foretage passiv kapitalanbringelse samt hermed beslægtede aktiviteter (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-26 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.002,00 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Legale ejere: FHF1 ApS, MHF1 ApS, KHF1 ApS, LÆRKEDAL ApS (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Navne: Oak3 Invest ApS (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Stiftere: LÆRKEDAL ApS (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Vedtægter: 2019-08-26 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-26)