Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Dekret | xbrl | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Frejasvej 2, 8981 Spentrup (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-23 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-09 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-09 fjernes Kontaktoplysninger: lars_mariager@icloud.com (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-09 fjernes Legale ejere: Lars Steenfeldt (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-09 fjernes Navne: TMB Service ApS (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-09 fjernes Reelle ejere: Lars Steenfeldt (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-09 fjernes Stiftere: Lars Steenfeldt (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-09-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2021-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2021-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-20 fjernes Direktion: Lars Steenfeldt (direktør) (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-09-22 Statstidende Dekret
Den 2021-07-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frejasvej 2, 8981 Spentrup (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2021-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 17, 9550 Mariager (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2021-05-04 tilføjes Kontaktoplysninger: lars_mariager@icloud.com (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2021-05-03 fjernes Kontaktoplysninger: lars.steenfeldt@tdcadsl.dk (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 17, 9550 Mariager (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2019-08-23 tilføjes Direktion: Lars Steenfeldt (direktør) (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre håndværkervirksomhed. (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2019-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2019-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-23 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2019-08-23 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2019-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2019-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2019-08-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2019-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2019-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: lars.steenfeldt@tdcadsl.dk (offentliggjort 2021-05-04)
Den 2019-08-23 tilføjes Legale ejere: Lars Steenfeldt (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2019-08-23 tilføjes Navne: TMB Service ApS (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2019-08-23 tilføjes Reelle ejere: Lars Steenfeldt (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2019-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2019-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2019-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2019-08-23 tilføjes Stiftere: Lars Steenfeldt (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2019-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Vedtægter: 2019-08-23 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2019-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2019-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-23)