Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Navne | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Månedsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjørupvej 50, 7470 Karup J (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2022-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 20, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2021-06-26 tilføjes Binavne: Hotpris ApS, Bryllupsmusikken ApS (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-06-26 tilføjes Navne: Live Performance ApS (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-06-25 fjernes Navne: ProA ApS (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-06-26 tilføjes Vedtægter: 2021-06-26 (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2021-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 20, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2021-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Gjellerupvej 84, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-01 tilføjes Legale ejere: Danish Performance ApS (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-01 fjernes Legale ejere: Stephan Tølbøl Høj, Kasper Alsted Hollænder (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-01 tilføjes Reelle ejere: Stephan Tølbøl Høj (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-01 fjernes Reelle ejere: Kasper Alsted Hollænder (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-01 fjernes Direktion: Kasper Alsted Hollænder (direktør) (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-01-31 fjernes Reelle ejere: Stephan Tølbøl Høj (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2020-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gjellerupvej 84, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2020-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Lichtenbergsgade 3, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-01 tilføjes Direktion: Kasper Alsted Hollænder (direktør) (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2019-09-01 tilføjes Legale ejere: Stephan Tølbøl Høj, Kasper Alsted Hollænder (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2019-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lichtenbergsgade 3, 8700 Horsens (offentliggjort 2020-08-30)
Den 2019-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er ,at drive virksomhed med formidling omkring booking, management og events, udlejning og salg af teknik og andre varer samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-01 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-23 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-23 tilføjes Navne: ProA ApS (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2019-08-23 tilføjes Reelle ejere: Stephan Tølbøl Høj, Kasper Alsted Hollænder (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2019-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-23 tilføjes Stiftere: Stephan Tølbøl Høj, Kasper Alsted Hollænder (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af alle direktører i forening. (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-23 tilføjes Vedtægter: 2019-08-23 (offentliggjort 2021-06-26)
Den 2019-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-26)