Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Revision fravalgt | Revisor | Kapital | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2019-08-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BjerreHolm ApS. (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søbakken 9, st., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 24, 2. tv., 1100 København K (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-14 tilføjes Kontaktoplysninger: BjerreHolm@gmail.com (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-13 fjernes Kontaktoplysninger: PBJ@IFHADM.COM (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-01 tilføjes Direktion: Elisabeth Toftmann Klintholm (direktør) (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-01 fjernes Direktion: Peter Vinther Bjerregaard (direktør) (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-01 tilføjes Legale ejere: Elisabeth Toftmann Klintholm (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-01 fjernes Legale ejere: Peter Vinther Bjerregaard (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-01 tilføjes Navne: Klintholm Holding 2020 ApS (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-01 tilføjes Reelle ejere: Elisabeth Toftmann Klintholm (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-01 fjernes Reelle ejere: Peter Vinther Bjerregaard (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-10-01 tilføjes Vedtægter: 2020-10-01 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-09-30 fjernes Navne: BjerreHolm Holding ApS (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2020-08-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2020-07-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2020-07-16 fjernes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2019-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-01 tilføjes Vedtægter: 2019-10-01 (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2019-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 24, 2. tv., 1100 København K (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2019-08-15 tilføjes Direktion: Peter Vinther Bjerregaard (direktør) (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2019-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i danske datterselskaber og anden form for investering. (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2019-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2019-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-15 (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2019-08-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2019-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-08-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-08-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2019-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2019-08-15 tilføjes Kontaktoplysninger: PBJ@IFHADM.COM (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2019-08-15 tilføjes Legale ejere: Peter Vinther Bjerregaard, Martin Randrup Klintholm (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2019-08-15 tilføjes Navne: BjerreHolm Holding ApS (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2019-08-15 tilføjes Reelle ejere: Peter Vinther Bjerregaard, Martin Randrup Klintholm (offentliggjort 2020-10-14)
Den 2019-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2019-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2019-08-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2019-08-15 tilføjes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2019-08-15 tilføjes Stiftere: Peter Vinther Bjerregaard, Martin Randrup Klintholm (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2019-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Direktionen (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2019-08-15 tilføjes Vedtægter: 2019-08-15 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2019-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-24)