Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerhønebakken 10, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2022-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Agerhønebakken 10, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2019-08-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Nørgaard Studio ApS. (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2022-01-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerhønebakken 10, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-02-09)
Den 2019-08-23 tilføjes Direktion: Tania Nørgaard Christensen (direktør) (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele, investering i værdipapirer og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-23 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Legale ejere: Tania Nørgaard Christensen, Thomas Nørgaard Christensen (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Navne: T&T Invest ApS (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Reelle ejere: Tania Nørgaard Christensen, Thomas Nørgaard Christensen (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Stiftere: Tania Nørgaard Christensen (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Vedtægter: 2019-08-23 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-23)