Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Maikel Vos | 01.10.2020 | 21.10.2020 | direktør |
Konstantinos Kanakidis | 25.08.2020 | 21.10.2020 | adm. dir |
Konstantinos Kanakidis | 01.07.2020 | 24.08.2020 | direktør |
Mogens Wisti Kiilerich | 14.12.2019 | 01.07.2020 | direktør |
Annette Klausen | 23.08.2019 | 14.12.2019 | direktør |