Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Revisor | ||||
Binavne | Legale ejere | Reelle ejere | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-30 fjernes Direktion: Sune Ingemann (direktør) (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2023-11-28 tilføjes Direktion: Sune Ingemann (direktør) (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2023-11-28 fjernes Direktion: Henrik Skak Bender (direktør) (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2022-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-08-01 tilføjes Direktion: Stine Seneberg (direktør) (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-01 fjernes Direktion: Bo Holse Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Southamptongade 4, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-04-01 tilføjes Direktion: Bo Holse Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-04-01 fjernes Direktion: Tomas Jandorf (direktør) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive investeringsaktivitet og/eller udviklings- og entreprenørvirksomhed, herunder ejendomsudvikling samt at eje, drive og handle med fast ejendom samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-04-01 tilføjes Vedtægter: 2022-04-01 (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-04-01 fjernes Bestyrelse: Tomas Jandorf (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2022-03-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2020-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 14, 2400 København NV (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-02-07 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-02-07 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2020-01-09 tilføjes Binavne: VoksenPlus Slagelse ApS (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-08 tilføjes Vedtægter: 2020-01-08 (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2020-01-03 fjernes Legale ejere: TETRIS EJENDOMME ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-19 tilføjes Legale ejere: Agorahaverne 1 ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-19 fjernes Reelle ejere: Rasmus Friis Jørgensen, Tomas Jandorf (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-18 tilføjes Navne: Ibihaven ApS (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-17 fjernes Navne: VoksenPlus Slagelse ApS (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-18 tilføjes Vedtægter: 2019-12-18 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 14, 2400 København NV (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2019-08-23 tilføjes Bestyrelse: Tomas Jandorf (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2019-08-23 tilføjes Direktion: Tomas Jandorf (direktør) (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2019-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udviklings- og entreprenørvirksomhed, herunder ejendomsudvikling, samt at eje, administrere og handle med fast ejendom. (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2019-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-23 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-23 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Legale ejere: TETRIS EJENDOMME ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-08-23 tilføjes Navne: VoksenPlus Slagelse ApS (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-23 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Friis Jørgensen, Tomas Jandorf (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-10-29)
Den 2019-08-23 tilføjes Stiftere: TETRIS EJENDOMME ApS (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-04-01)
Den 2019-08-23 tilføjes Vedtægter: 2019-08-23 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-23)