Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Ejerskaber | Kapital | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-29 tilføjes Reelle ejere: Jan Struve, Lars Taarn Pedersen (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-28 fjernes Reelle ejere: Jan Struve (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2019-08-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Airco Diet Invest ApS. (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2019-09-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Airco Diet Invest ApS. (offentliggjort 2019-09-20)
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-20 tilføjes Vedtægter: 2020-04-20 (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-03-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-03-03 tilføjes Vedtægter: 2020-03-03 (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-21 tilføjes Reelle ejere: Jan Struve (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2019-10-20 fjernes Reelle ejere: Jan Struve (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 9.625.000,00 (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2019-09-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2019-09-18 tilføjes Legale ejere: Pentaco Partners II A/S, SIC HOLDING ApS, TAARN INVEST ApS (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 fjernes Legale ejere: Pentaco Partners II A/S (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-18 tilføjes Reelle ejere: Jan Struve (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2019-09-18 fjernes Reelle ejere: Thomas Bechmann (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-17 fjernes Reelle ejere: Jan Struve (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-09-18 tilføjes Vedtægter: 2019-09-18 (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2019-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejgårdsvej 28, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Direktion: Thomas Bechmann (direktør) (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er enten direkte eller via kapitalandele i andre selskaber at investere og sælge kapitalandele i andre selskaber, samt at fungere som holdingselskab og anden hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2019-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-23 (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2019-08-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-08-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Legale ejere: Pentaco Partners II A/S (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-08-23 tilføjes Navne: PP II Invest III ApS (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Reelle ejere: Jan Struve, Thomas Bechmann (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Revisor: BAAGØE SCHOU STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Stiftere: Pentaco Partners II A/S (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Vedtægter: 2019-08-23 (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-23)