Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thomas Koppels Gade 30, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2024-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Thomas Koppels Gade 30, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2019-08-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vestervang Invest af 2019 Holding A/S. (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thomas Koppels Gade 30, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-09-02)
Den 2022-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Thomas Koppels Gade 30, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thomas Koppels Gade 30, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Thomas Koppels Gade 30, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-04-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thomas Koppels Gade 30, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2021-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: P. Hiort-Lorenzens Vej 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: P. Hiort-Lorenzens Vej 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-12-27)
Den 2021-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: P. Hiort-Lorenzens Vej 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: P. Hiort-Lorenzens Vej 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@vidarejendomme.dk (offentliggjort 2020-11-01)
Den 2020-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: M.P. Bruuns Gade 36, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-11-01)
Den 2019-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: M.P. Bruuns Gade 36, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-11-01)
Den 2019-08-15 tilføjes Direktion: Ida Marie Therkildsen (direktør) (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-15 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-15 tilføjes Legale ejere: Ida Marie Therkildsen (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-15 tilføjes Navne: 11:32 ApS (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-15 tilføjes Reelle ejere: Ida Marie Therkildsen (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-15 tilføjes Stiftere: Ida Marie Therkildsen (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-15 tilføjes Vedtægter: 2019-08-15 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-23)