Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørremøllevej 55, 8800 Viborg (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 8, 8800 Viborg (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2021-12-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 8, 8800 Viborg (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2019-08-21 tilføjes Direktion: Steffan Mikkelsen Skov (direktør) (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive akupunkturvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-21 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 tilføjes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 tilføjes Legale ejere: Steffan Mikkelsen Skov (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 tilføjes Navne: CFA Viborg ApS (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 tilføjes Reelle ejere: Steffan Mikkelsen Skov (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 tilføjes Stiftere: Steffan Mikkelsen Skov (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 tilføjes Vedtægter: 2019-08-21 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-21)