Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Debel 46, 7884 Fur (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-08 fjernes Direktion: Lars Peder Roost (direktør) (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-09 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-08 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-08 fjernes Kontaktoplysninger: lars@seniortoemren.dk (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-08 fjernes Legale ejere: Lars Peder Roost (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-08 fjernes Navne: Seniortømren ApS (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-08 fjernes Reelle ejere: Lars Peder Roost (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-08 fjernes Stiftere: Lars Peder Roost (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Debel 46, 7884 Fur (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Houvej 206, 9370 Hals (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2019-09-11 tilføjes Kontaktoplysninger: lars@seniortoemren.dk (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-09-10 fjernes Kontaktoplysninger: seniortømren@gmail.com (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Houvej 206, 9370 Hals (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2019-08-09 tilføjes Direktion: Lars Peder Roost (direktør) (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-08-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at drive tømrervirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-09 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-08-09 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-08-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-08-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-08-09 tilføjes Kontaktoplysninger: seniortømren@gmail.com (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-08-09 tilføjes Legale ejere: Lars Peder Roost (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-08-09 tilføjes Navne: Seniortømren ApS (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-08-09 tilføjes Reelle ejere: Lars Peder Roost (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-08-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-08-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-08-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-08-09 tilføjes Stiftere: Lars Peder Roost (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-08-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktør. (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-08-09 tilføjes Vedtægter: 2019-08-09 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2019-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-08)