Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mustafa Sahin(virk.: 18) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 5,88 % | 5,88 % | 5,88 % | 11,76 % |
Melisa Sahin(virk.: 1) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Haydar Semih Sahin(virk.: 1) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jasmin Sahin(virk.: 1) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 5,04 % | 5,04 % | 5,04 % | 10,08 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mustafa Sahin | 28.09.2001 | Prins Constantins Vej 5, 2000 Frederiksberg |
Jasmin Sahin | 01.01.2007 | |
Haydar Semih Sahin | 16.08.2018 | Grøndals Parkvej 18, 2720 Vanløse |
Melisa Sahin | 31.08.2018 |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (7) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ADMIRE ApS | 30583442 | NORMAL | Anden it-servicevirksomhed (620900) |
ADMIRE HOLDING ApS | 30579445 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ANA INVEST ApS | 30821777 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
J.M.S Holding ApS | 40727221 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
J.M.S Invest aps | 40762310 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
KING FOOD ApS | 35405593 | NORMAL | Engroshandel med kød og kødprodukter (463200) |
Y-K Holding ApS | 40727248 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
J.M.S Holding ApS. |
Sidst opdateret den 21.08.2019 og angivet som gældende fra 01.07.2019 (1926 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
J.M.S. RENGØRING ApS | 10081181 |
J.M.Service | 37693154 |
J. M. Service | 39658380 |
J.M.Service v/Jan Matthiesen | 26439523 |
J.M.S Holding ApS | 40727221 |
J.M. SIKRING ApS | 25767292 |
J.M.S Invest aps | 40762310 |
J.M. STRIKBESÆTNING ApS | 42586528 |
J.M. Truck og Maskinservice v/Jørgen Mosvang | 27691846 |
J.M. Træfældning | 40691448 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mustafa Sahin(virk.: 18) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Melisa Sahin(virk.: 1) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haydar Semih Sahin(virk.: 1) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasmin Sahin(virk.: 1) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 71 % | 0 % | 0 % | 14 % | 10 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mustafa Sahin(virk.: 18) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 13 | 1 | 12 |
Melisa Sahin(virk.: 1) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haydar Semih Sahin(virk.: 1) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasmin Sahin(virk.: 1) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 3 | 13 | 1 | 12 |
Pct. | 10 % | 45 % | 3 % | 41 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |