Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-28 tilføjes Legale ejere: Sara Bomholt Kaalund Holding ApS, Anders Bomholt Kaalund Holding ApS (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2023-12-27 fjernes Legale ejere: Sara Bomholt Kaalund Holding ApS, Anders Bomholt Kaalund Holding ApS (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2023-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nupark 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Kaj Munks Vej 8, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaj Munks Vej 8, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kaj Munks Vej 8, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2022-07-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-19 tilføjes Navne: Kaalund Performance & Invest ApS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-18 fjernes Navne: Kaalund Consult & Invest ApS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-19 tilføjes Vedtægter: 2019-09-19 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-15 tilføjes Reelle ejere: Sara Bomholt Kaalund, Anders Bomholt Kaalund (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2019-08-15 fjernes Reelle ejere: Kurt Kaalund (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-08-13 tilføjes Reelle ejere: Kurt Kaalund (offentliggjort 2019-08-22)
Den 2019-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaj Munks Vej 8, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2019-08-13 tilføjes Direktion: Kurt Kaalund (direktør) (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivning og investering og i øvrigt at udøve eller være interesseret i anden virksomhed, der efter direktionens skøn har tilknytning til det forannævnte formål. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-13 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-13 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-13 tilføjes Legale ejere: Sara Bomholt Kaalund Holding ApS, Anders Bomholt Kaalund Holding ApS (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2019-08-13 tilføjes Navne: Kaalund Consult & Invest ApS (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-13 tilføjes Stiftere: Sara Bomholt Kaalund Holding ApS, Kurt Kaalund, Anders Bomholt Kaalund Holding ApS (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-13 tilføjes Vedtægter: 2019-08-13 (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-21)