Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2019-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Langagervej 13, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-04 fjernes Direktion: Jesper Bjørn Ørvad (direktør) (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-04 fjernes Legale ejere: Jesper Bjørn Ørvad, Frederik Wagner Ørvad, Amanda Wagner Ørvad (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-04 fjernes Navne: Ørvad Holding 2019 ApS (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-04 fjernes Reelle ejere: Jesper Bjørn Ørvad (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-10-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langagervej 13, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-08-16 tilføjes Direktion: Jesper Bjørn Ørvad (direktør) (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-08-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, service og industri. (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-08-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-08-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-01-01 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-08-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-08-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-08-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-08-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-08-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-08-16 tilføjes Legale ejere: Jesper Bjørn Ørvad, Frederik Wagner Ørvad, Amanda Wagner Ørvad (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-08-16 tilføjes Navne: Ørvad Holding 2019 ApS (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-08-16 tilføjes Reelle ejere: Jesper Bjørn Ørvad (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-08-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-08-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-08-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-08-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-08-16 tilføjes Vedtægter: 2019-08-16 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-08-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-07)
Den 2019-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-07)