Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Constantin Hansens Gade 18, 4. tv., 1799 København V (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Constantin Hansens Gade 18, 4. tv., 1799 København V (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Constantin Hansens Gade 18, 4. tv., 1799 København V (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2024-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Flensborggade 40, 3. th., 1669 København V (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2023-05-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flensborggade 40, 3. th., 1669 København V (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2019-08-20 tilføjes Direktion: Matthias Huygens Haamann (direktør) (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-20 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 tilføjes Kontaktoplysninger: matthias@haamann.org (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 tilføjes Legale ejere: Matthias Huygens Haamann (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 tilføjes Navne: Huygens Invest ApS (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 tilføjes Reelle ejere: Matthias Huygens Haamann (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 tilføjes Stiftere: Matthias Huygens Haamann (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 tilføjes Vedtægter: 2019-08-20 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-21)