Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Peter Kyhl Meesenburg | 14.08.2019 | |
Tage Thulstrup Jensen | 14.08.2019 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Tage Thulstrup Jensen | 01.09.2019 | 28.04.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Peter Kyhl Meesenburg | 01.09.2019 | 27.04.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |