Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bo Julian Johansen | 12.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Susie Bebe Killerup | 24.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Casper Jusslin | 21.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Tove Bebe Clausen | 21.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Desmareth | 21.11.2022 | formand |
Per Jørgensen | 04.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Vaaben Johansen | 04.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sarah Theilsø Morgan | 18.05.2022 | 01.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jan Svenssen | 09.06.2021 | 01.11.2022 | formand |
Allan Pedersen | 09.06.2021 | 18.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Desmareth | 04.11.2020 | 20.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jan Svenssen | 04.11.2020 | 08.06.2021 | bestyrelsesmedlem |
Allan Pedersen | 04.11.2020 | 08.06.2021 | formand |