Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolebakken 7, kl. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-14 tilføjes Direktion: Erik Wihlborg (direktør) (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i Fabrikvej 11 P/S. (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-14 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-14 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-14 tilføjes Legale ejere: Mathilde Evaldsen, Niels Bredstrup, Roar Ruby Maagaard, ARKMEDIC ApS, Mogens Vestergaard, Kasper Torleif Albæk Fasdal, Anders Vestergaard Rasmussen, Linda Merete Rolfsen, Henrik Glud Ovesen, Dorte Merete Fisker (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-14 tilføjes Navne: Fabrikvej 11 Komplementarselskab ApS (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-14 tilføjes Stiftere: WIHLBORG HOLDING ApS, MORTEN BONDO HOLDING ApS (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-14 tilføjes Vedtægter: 2019-08-14 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-20)