Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hardy Eskildsen | 16.10.2020 | 20.04.2021 | direktør |
Hardy Eskildsen | 19.08.2019 | 08.10.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Krogh Madsen | 16.10.2020 | 22.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Martin Dåsbjerg | 16.10.2020 | 22.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Hardy Eskildsen | 16.10.2020 | 22.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Martin Dåsbjerg | 19.08.2019 | 08.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Hardy Eskildsen | 19.08.2019 | 08.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Krogh Madsen | 19.08.2019 | 08.10.2020 | formand |