Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Miki Jensen | 01.05.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kista Isaksen | 01.09.2022 | 07.12.2022 | direktør |
Allan Schmidt Chemnitz | 08.08.2019 | 31.07.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kattie Pauline Nielsen | 25.06.2024 | næstformand |
Mogens Humlekrog Greve | 19.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Salomon Kasper John Motzfeldt | 19.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Anne Marie Naussunguaq Hindby Borg | 19.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Lund | 12.04.2022 | formand |
Tine Jensigne Pars | 18.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jonna Elna Lone Jakobine Jensen | 18.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ole Vestergaard | 18.10.2021 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kattie Pauline Nielsen | 18.10.2021 | 24.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Claus Jørgen Breth Pedersen | 18.10.2021 | 19.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ole Christian Anthon Christiansen | 18.10.2021 | 19.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ellen Kristine Næsgaard Madsen | 18.10.2021 | 19.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Hans Peter Hansen | 18.10.2021 | 12.04.2022 | formand |
Hentzar Petersen | 30.03.2021 | 19.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Hans Peter Hansen | 30.03.2021 | 17.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jim Riis | 01.07.2020 | 18.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ole Vestergaard | 01.07.2020 | 17.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Motzfeldt Jensen | 04.09.2019 | 01.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Karl Aron Kristoffer Simon Simonsen | 08.08.2019 | 18.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Poul-Erik Mikisuluk Serano Frederiksen | 08.08.2019 | 18.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Christian Rasmussen | 08.08.2019 | 18.10.2021 | formand |
Storch Gotfred Jonas Lund | 08.08.2019 | 30.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Arne Fleischer | 08.08.2019 | 30.03.2021 | næstformand |
Pavia Peter Ejvind Lyberth Fontain | 08.08.2019 | 01.07.2020 | bestyrelsesmedlem |