Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skørpingvej 9, 9510 Arden (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2022-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Skørpingvej 15, 9510 Arden (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2019-08-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Murermester Lasse Schmidt ApS. (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skørpingvej 15, 9510 Arden (offentliggjort 2022-01-04)
Den 2019-08-19 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Direktion: Lasse Schmidt Andersen (direktør) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål består i udlejning af fast ejendom samt at eje kapitalandele i øvrige selskaber og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-19 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@murermester-ls.dk (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Legale ejere: Lasse Schmidt Andersen (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Navne: Lasse Schmidt Andersen Holding ApS (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Reelle ejere: Lasse Schmidt Andersen (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Stiftere: Lasse Schmidt Andersen (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Vedtægter: 2019-08-19 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)