Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Alcon Alheat ApS. (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølystvej 110, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-15 tilføjes Direktion: Lars Bækgaard Smidt (direktør) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve finansiel virksomhed ved at eje datterselskaber og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-15 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-15 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-15 tilføjes Legale ejere: Lars Bækgaard Smidt (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-15 tilføjes Navne: Smidt Invest ApS (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-15 tilføjes Reelle ejere: Lars Bækgaard Smidt (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-15 tilføjes Stiftere: Lars Bækgaard Smidt (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-15 tilføjes Vedtægter: 2019-08-15 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)