Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bijøni Finans A/S. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-06-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Chabima Finans ApS. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 28, 8783 Hornsyld (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-27 tilføjes Direktion: Marianne Jepsen (direktør) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holding- og investeringsselskab. (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-06-26 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-27 tilføjes Legale ejere: Marianne Jepsen (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-27 tilføjes Navne: MJ HORNSYLD II ApS (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-27 tilføjes Reelle ejere: Marianne Jepsen (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-27 tilføjes Revisor: Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-27 tilføjes Vedtægter: 2019-06-27 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)