Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-22 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-22 fjernes Bestyrelse: Karsten Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-12 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-22 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-22 fjernes Interessenter: Mermaid HoldCo I GP ApS (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-22 fjernes Legale ejere: Mermaid Holdco I LP ApS (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-22 fjernes Navne: GreenGo Energy M33 K/S (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-22 fjernes Reelle ejere: Jan Henrik Christiansen (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-22 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-02-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2020-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Holtevej 139, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-04-29 tilføjes Bestyrelse: Jean-Christophe Francois Girouard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2020-04-29 fjernes Bestyrelse: Frederik Thoring Flagstad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-03-19 tilføjes Bestyrelse: Johnny Rask Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2020-03-19 fjernes Bestyrelse: Kenn Righolt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-12-31 tilføjes Reelle ejere: Jan Henrik Christiansen (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2019-12-30 fjernes Reelle ejere: Jan Henrik Christiansen (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2019-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Holtevej 139, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2019-08-12 tilføjes Bestyrelse: Kenn Righolt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-08-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikling, drift, køb og salg af solanlæg. (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2019-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2019-08-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-12 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2019-08-12 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2019-08-12 tilføjes Interessenter: Mermaid HoldCo I GP ApS (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2019-08-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2019-08-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2019-08-12 tilføjes Legale ejere: Mermaid Holdco I LP ApS (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2019-08-12 tilføjes Navne: GreenGo Energy M33 K/S (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2019-08-12 tilføjes Reelle ejere: Jan Henrik Christiansen (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2019-08-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2019-08-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2019-08-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2019-08-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2019-08-12 tilføjes Vedtægter: 2019-08-12 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2019-08-12 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2019-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-22)