Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Navne | ||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyropsgade 23, 4., 1602 København V (offentliggjort 2023-06-03)
Den 2023-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Sluseholmen 1, 2450 København SV (offentliggjort 2023-06-03)
Den 2023-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve grafisk arbejde og visualisering samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 tilføjes Navne: Visunordic ApS (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-06 fjernes Navne: Mi Art ApS (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-02-07 tilføjes Vedtægter: 2023-02-07 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2023-01-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sluseholmen 1, 2450 København SV (offentliggjort 2023-06-03)
Den 2022-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Lygten 37, 2400 København NV (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2021-03-22 tilføjes Kontaktoplysninger: m1@truemax.com (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lygten 37, 2400 København NV (offentliggjort 2021-03-22)
Den 2019-08-06 tilføjes Direktion: Mohannad Saleh Mohamed Fahmi (direktør) (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve handel med kunst og general trading. (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2019-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-06 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-06 tilføjes Hovedbranche: Kunsthandel og gallerivirksomhed (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-06 tilføjes Legale ejere: M1 Invest ApS (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-06 tilføjes Navne: Mi Art ApS (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2019-08-06 tilføjes Reelle ejere: Mohannad Saleh Mohamed Fahmi (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-06 tilføjes Stiftere: M1 Invest ApS (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-06 tilføjes Vedtægter: 2019-08-06 (offentliggjort 2023-02-07)
Den 2019-08-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-15)