Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværvej 4, 4733 Tappernøje (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2020-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Møllen 8, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2019-08-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Cornelius Ferdinand Invest ApS. (offentliggjort 2019-09-03)
Den 2019-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Møllen 8, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2019-08-05 tilføjes Bestyrelse: Annette Kirstine Skov Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-05 tilføjes Direktion: Stefan Andreas Højland (direktør) (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med smykker og accessories. (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-05 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-05 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-05 tilføjes Legale ejere: Annette Kirstine Skov Pedersen, Stefan Andreas Højland, Ulla Lykke Møller, ANNETTE SKOV PEDERSEN INVEST ApS (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-08-05 fjernes Legale ejere: Annette Kirstine Skov Pedersen (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-08-05 tilføjes Navne: Amaranth Macramé ApS (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-05 tilføjes Reelle ejere: Stefan Andreas Højland (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-05 tilføjes Stiftere: Stefan Andreas Højland (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-05 tilføjes Vedtægter: 2019-08-05 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-15)