Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Uranienborg Alle 20, 2860 Søborg (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 17, 1265 København K (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2019-08-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 04.07.2022 ApS. (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-05 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2021-01-05 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2019-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 17, 1265 København K (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2019-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Spotorno Alle 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spotorno Alle 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2019-08-20)
Den 2019-08-13 tilføjes Binavne: First Play Holding ApS, 1st Play Holding ApS (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-13 tilføjes Direktion: Kristoffer Sune Johansen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-13 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-13 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-13 tilføjes Legale ejere: KRILL INVEST ApS (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-13 tilføjes Navne: 1STP Holding ApS (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-13 tilføjes Reelle ejere: Kristoffer Sune Johansen (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-13 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2019-08-13 tilføjes Stiftere: KRILL INVEST ApS (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-13 tilføjes Vedtægter: 2019-08-13 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-15)