Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 86, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 86, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2019-08-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: R.B. Ejendomme ApS. (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2021-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 86, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2021-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 86, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 86, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2019-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 86, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 86, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-08-15 tilføjes Direktion: Ricki Borup (direktør) (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-15 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at foretage investering i anlægsaktiver, herunder fast ejendom og værdipapirer, samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-15 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-15 tilføjes Kontaktoplysninger: R_borup@hotmail.com (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-15 tilføjes Legale ejere: Ricki Borup (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-15 tilføjes Navne: RIBO Holding ApS (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-15 tilføjes Reelle ejere: Ricki Borup (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-15 tilføjes Stiftere: Ricki Borup (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-15 tilføjes Vedtægter: 2019-08-15 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-15)